广东省卫生健康委员会现任领导有:
党组副书记、副主任:黄飞黄飞,男,1963年10月出生,汉族,广东茂名人,1984年5月加入中国共产党,1985年7月参加工作,大学学历,工商管理硕士学位,硕士生导师。现任广东省卫生健康委员会党组副书记、副主任、一级巡视员。
党组成员、副主任:汪洪滨汪洪滨,男,中共党员,现任广东省卫生健康委员会党组成员、副主任(自2022年2月任现职)。
党组成员、副主任:刘元亮刘元亮,男,中共党员,现任广东省卫生健康委员会党组成员、副主任(自2022年2月任现职)。
党组成员、保健局局长:高燕高燕,女,中共党员,现任广东省卫生健康委员会党组成员、保健局局长。
党组成员,省纪委监委驻委纪检监察组组长:王广见王广见,男,中共党员,现任广东省卫生健康委员会党组成员,省纪委监委驻卫生健康委员会纪检监察组组长。
党组成员、副主任:易学锋易学锋,男,中共党员,广东省卫生健康宣传教育中心主任医师。现任广东省卫生健康委员会党组成员、副主任。
省民营医院和卫生社团组织联合党委专职副书记:邓林峰邓林峰,男,中共党员,现任广东省民营医院和卫生社团组织联合党委专职副书记。
二级巡视员:符显辉符显辉,男,汉族,1964年8月出生,广西博白人,1985年9月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任广东省卫生健康委员会二级巡视员。
广东省卫生健康厅!
两个正职呢?