以下罗列主要以各国海军军方最高指挥官为主,如美国海军作战部长实际受海军部长领导,但海军部长为文职人员所以不罗列在内,除此之外有很多国家海军并未设置总司令一职,而是由参谋长或者其他等同职务代替,统计时间为2020年4月28日。
美国/迈克尔·吉尔迪(Michael Gilday)海军上将,1962年10月10日出生,2019年8月22日就任美国海军作战部长(第32任)。
土耳其/阿德南·厄兹巴尔(Adnan Ozbal)海军上将,1958年出生,2017年8月22日就任土耳其海军总司令(第26任)。
俄罗斯/尼古拉·叶夫梅诺夫(Nikolai Yevmenov)海军上将,1962年4月2日出生,2019年5月3日就任俄罗斯海军总司令(第7任)。
德国/安德里亚斯·克劳斯(Andreas Krause)海军中将,1956年10月11日出生,2014年10月28日就任德国海军总监(第15任)。
西班牙/特奥多罗·卡尔德隆(Teodoro Calderon)海军上将,1954年5月3日出生,2017年3月31日就任西班牙海军总参谋长(第51任)。
印度/卡兰比尔·辛格(Karambir Singh)海军上将,1959年11月3日出生,2019年5月31日就任印度海军参谋长(第24任)。
日本/山村浩(Hiroshi Yamamura)海将,1962年1月30日出生,2019年4月1日就任日本海上自卫队幕僚长(第34任)。
法国/克里斯托夫·普拉扎克(Christophe Prazuck)海军上将,1960年10月11日出生,2016年7月13日就任法国海军总参谋长(第64任)。
伊朗/侯赛因·汉萨迪(Hossein Khanzadi)海军少将,1967年出生,2017年11月就任伊朗海军总司令。
澳大利亚/迈克尔·努南(Michael Noonan)海军中将,1966年12月13日出生,2018年7月6日就任澳大利亚海军总参谋长(第9任)。
以色列/伊莱·沙维特(Eli Sharvit)海军中将,1964年出生,2016年9月12日就任以色列海军总司令(第20任)。
比利时/维姆·罗布雷克(Wim Robberecht)海军少将,1962年出生,2016年9月就任比利时海军总司令。
英国/托尼·拉达金(Tony Radakin)海军上将,1965年11月10日出生,2019年6月19日就任英国第一海务大臣(第102任)。
巴西/伊尔克·巴博萨(Ilques Barbosa)海军中将(左),1954年5月29日出生,2019年9月就任巴西海军总司令。
菲律宾/乔瓦尼·巴科多(Giovanni Bacordo)海军中将,1965年出生,2020年2月3日就任菲律宾海军总司令。
韩国/夫石钟(Boo Suk-jong)海军上将,1964年出生,2020年4月10日就任韩国海军参谋总长(第34任)。
瑞典/伊娃·斯库格(Ewa Skoog)海军少将,1968年3月26日出生,2020年1月21日就任瑞典海军参谋长(第16任)。
意大利/瓦尔特·吉拉德利(Valter Girardelli)海军上将,1955年7月22日出生,2016年6月22日就任意大利海军参谋长(第30任)。
印尼/西维·苏克玛·阿吉(Siwi Sukma Adji)海军上将,1962年5月14日出生,2018年5月23日就任印尼海军参谋长。
荷兰/罗勃·克莱默(Rob Kramer)海军中将,1965年出生,2017年9月22日就任荷兰海军总司令(第5任)。
中国/沈金龙(Shen Jinlong)海军上将,1956年10月出生,2017年1月17日就任中国海军总司令(第8任)。
巴基斯坦/扎法尔·阿巴斯(Zafar Abbasi)海军上将,出生日期不详,2017年10月7日就任巴基斯坦海军参谋长(第16任)。
孟加拉国/奥朗泽布·乔杜里(Aurangzeb Chowdhury)海军上将(右),1959年10月28日出生,2019年1月26日就任孟加拉国海军参谋长(第14任)。
阿根廷海军参谋长何塞·路易斯·维兰(Jose Luis Villan)海军中将(右)
加拿大海军总司令阿瑟·麦克唐纳(Art McDonald)海军中将(左)
智利海军总司令朱利奥·莫利纳(Julio Molina)海军上将(右)
丹麦海军总司令托本·米克尔森(Torben Mikkelsen)海军少将(左)
泰国海军总司令吕柴·鲁迪特(Luechai Rutdit)海军上将(右)
芬兰海军总司令乔里·哈茹(Jori Harju)海军少将
希腊海军总参谋长尼古拉斯·索尼斯(Nikolaos Tsounis)海军中将(左)
马来西亚海军总参谋长莫赫·萨尼(Mohd Sany)海军上将(左)
挪威海军总参谋长拉尔斯·桑内(Lars Saunes)海军少将
斯里兰卡海军总司令皮亚尔·德席尔瓦(Piyal Silva)海军中将(左)
加纳海军参谋长塞思·阿莫马(Seth Amoama)海军少将(左)