2002年,陶伯钧上将到龄退役,谁来主政广州军区?得力部下挑重担2002年1月,广州军区司令员陶伯钧上将,达到正大军区级
1992年,张万年出任总参谋长,由谁来接替其主政济南军区?1985年百万大裁军,在我军历史上有着重大的历史意义,此为我军
1992年,国防大学校长、政委双双换将,换成了谁?有什么来头?1985年3月,中央军委决定以军事学院、政治学院、后勤学院
海军岸基航空兵多数转隶空军,有何背景?旨在捋清楚体制编制关系在我们的印象中,海军编有海军航空兵是一件再正常不过的事情了。
我是特种兵:小耿佩戴的肩章,为什么是红色底板?有什么讲究?经典军旅剧《我是特种兵之子弹上膛》中,塑造了以小庄、小耿、强子
1953年,第27军79师机关驻地,为何由嘉兴移驻苏州?“上有天堂,下有苏杭”,苏州在国人心目中离开是“烟柳繁华地,温柔
1968年,西藏军区重建第53师,该师后续发展怎样?1968年~1969年间,中央军委重新启用了一批番号,诸如第11军3
1990年,中央军委调整军科院领导班子,院长、政委分别是谁?1985年6月,百万大裁军的历史帷幕徐徐拉开。这一时期,以李
1985年,沈阳军区换将,继任司令员履历不凡,当年才52岁1985年6月,中央军委决定实施百万大裁军。此次精简整编,力度
1954年,“千岁军”第15军离朝回国后,军部为何驻防湖北孝感?1953年7月,历经近三年的抗美援朝战争,以中朝联军的胜
1985年至1990年,李九龙主政济南军区,换了2位搭档,都是谁?1985年6月,武汉军区撤编,河南省军区改隶济南军区。
1958年,成都军区第49师调归昆明军区,该师后续发展如何?在我军军史上,存在诸多历经多次精简整编而屹立不倒的野战师。比
1958年,第21军自朝鲜载誉归国,军部驻地为何定点山西大同?在我军历史上,各大野战军都有自己的专属绰号。比如,第1集团
1995年,傅全有主政总参,谁来主政总后?沈阳军区司令员奉命进京1995年9月,张万年上将卸任总参谋长,由傅全有上将接任
1990年,第31集团军换将,军长换成了谁?上任前是南京军区参谋长“烟雨迷朦南湖中,画舫依旧人已空。滚滚人海似潮涌,不尽
士兵突击:甘小宁军政素质优良,若通过“老A”选拔,前景如何?在经典军旅剧《士兵突击》中,除了自带主角光环的许三多之外,还
1969年,第54军移防河南,董占林身为副军长,为何却未随军北上?1969年10月,刚到昆明军区一年多功夫的第54军,再
1992年,副总长何其宗中将,出任南京军区副司令员,究竟有多牛?俗话说:“一方水土,养一方人”,此话用在军事人物上再恰当
2003年,第38集团军113师换装为轻型机步师,该师是什么来头?在好多人看来,2008年北京奥运会开幕式已经是很遥远的
合成旅的战斗力有多强?从合成营说开去,由小及大可知其强大战力在我军历史上,不同时期有些极具代表性的编制形式。比如,198
签名:感谢大家的关注